КЛАДР 380000040000210
Организации с 1 по 23 из 23
1. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 20
Дата регистрации 10 августа 2000 года
Директор Савин Александр Андреевич
Выручка за 2022 год 16,8 млн руб.
|
2. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 180, д. 22, помещ. 85
Дата регистрации 22 января 2010 года
Директор Михалев Александр Гаврилович
Уставный капитал 10 тыс. руб.
Выручка за 2023 год 8,8 млн руб.
|
3. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 180, д. 2, кв. 14
Дата регистрации 12 февраля 2013 года
Директор Середкина Анжела Анатольевна
Уставный капитал 10 тыс. руб.
Выручка за 2023 год 2,3 млн руб.
|
4. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 180, д. 22, помещ. 86
Дата регистрации 17 февраля 2010 года
Директор Михалев Александр Гаврилович
Уставный капитал 15 тыс. руб.
|
5. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 2, кв. 14
Дата регистрации 26 февраля 2008 года
Ликвидатор Середкина Анжела Анатольевна
Уставный капитал 15 тыс. руб.
|
6. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 20
Дата регистрации 28 июня 1994 года
Директор Кудрявцева Светлана Геннадьевна
|
7. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 22
Дата регистрации 15 июля 1996 года
Директор Денисенко Виталий Валентинович
|
8. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 12, кв. 17
Дата регистрации 20 февраля 1997 года
Генеральный директор Федоров Юрий Михайлович
|
9. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 22
Дата регистрации 10 июля 1992 года
Директор Рыбаков Сергей Юрьевич
Уставный капитал 50 руб.
|
10. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 3, кв. 17
Дата регистрации 26 февраля 1993 года
Директор Гречко Александр Алексеевич
|
11. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 22
Дата регистрации 22 марта 1995 года
Директор Сергеев Геннадий Александрович
Уставный капитал 2,2 тыс. руб.
|
12. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 16, кв. 42
Дата регистрации 5 декабря 2002 года
Генеральный директор Шемелин Александр Анатольевич
Уставный капитал 10 тыс. руб.
|
13. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 3, кв. 35
Дата регистрации 4 августа 2004 года
Генеральный директор Пилипенко Алексей Николаевич
Уставный капитал 10 тыс. руб.
|
14. |
Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 16, кв. 42
Дата регистрации 27 сентября 1995 года
Директор Шемелин Александр Анатольевич
Уставный капитал 5,5 тыс. руб.
|
15. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 20, кабинет 9
Дата регистрации 31 мая 1993 года
Директор Савин Александр Андреевич
|
16. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, бывшая база аму-1
Дата регистрации 22 апреля 1997 года
Директор Кривошапкин Владимир Анатольевич
Уставный капитал 10 тыс. руб.
|
17. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 22
Дата регистрации 20 ноября 1991 года
Директор Свинцицкий Вячеслав Иванович
|
18. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 10, кв. 18
Дата регистрации 1 декабря 2011 года
Директор Носеливская Светлана Анатольевна
Уставный капитал 10 тыс. руб.
|
19. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 2, кв. 14
Дата регистрации 7 декабря 1999 года
|
20. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 8, кв. 33
Дата регистрации 19 июля 2002 года
Ликвидатор Юсупова Евгения Борисовна
Уставный капитал 10 тыс. руб.
|
21. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 16, кв. 28
Дата регистрации 14 февраля 1989 года
Председатель Юсупов Борис Юнусович
|
22. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 1, кв. 40
Дата регистрации 21 сентября 1994 года
Директор Калюкина Вера Мартьяновна
Уставный капитал 1 руб.
|
23. |
665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, д. 16, кв. 8
Дата регистрации 26 сентября 2002 года
Директор Мукорез Сергей Александрович
Уставный капитал 10 тыс. руб.
|